Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Ulrich Nielsen | 04.11.2020 | 24.02.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Pernille Langager Berg | 20.09.2018 | 04.11.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Karinas Blomster ApS (CVR 39987406) | OPLØSTEFTERKONKURS | 23.10.2018 | 10.09.2020 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |