Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: Bernardini Holding ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: Bernardini Holding IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Sideallé 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Alexandra Aae Bernardini (direktør) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af kapitalandele og værdipapirer samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: Alexandra Aae Bernardini (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: Bernardini Holding IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Alexandra Aae Bernardini (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Alexandra Aae Bernardini (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-21)