Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Torben Bring Friedrichsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tf@friedrichsen.eu (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Torben Bring Friedrichsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik VI's Alle 12, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i IT relaterede virksomheder. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: KTF Invest ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Torben Bring Friedrichsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Torben Bring Friedrichsen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-21)