Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-07-21 tilføjes Direktion: Pia Schøller Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-21 fjernes Direktion: Dorthe Helander (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-21 tilføjes Reelle ejere: Torben Schøller Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-20 fjernes Reelle ejere: Torben Schøller Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-21 fjernes Legale ejere: Dorthe Helander (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Schøller Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-01-15 fjernes Reelle ejere: Pia Schøller Larsen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-15 fjernes Direktion: Pia Schøller Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Pia Schøller Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@butikdengroennehest.dk (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Pia Schøller Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: anette@staldlangager.dk (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: Den Grønne Hest ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Navne: Den Grønne Hest IVS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Dorthe Helander (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-13 tilføjes Direktion: Pia Schøller Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-01-13 fjernes Direktion: Karsten Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Reelle ejere: Pia Schøller Larsen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-01-13 fjernes Reelle ejere: Karsten Møller (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-12 fjernes Reelle ejere: Pia Schøller Larsen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Legale ejere: Stald Langager Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Dorthe Helander, DARUP Holding ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: DARUP Holding ApS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 50, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Hjemmeside: www.dengroennehest.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Hjemmeside: www.skos.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: anette@staldlangager.dk (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@skos.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Karsten Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-15 fjernes Direktion: Karina Juul Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Stald Langager Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-15 fjernes Legale ejere: KJJ-Holding ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: Den Grønne Hest IVS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-08-14 fjernes Navne: SKOS IVS (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Karsten Møller (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Karina Juul Jensen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: KJJ-Holding ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: DARUP Holding ApS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2018-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 50, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-09-15 tilføjes Direktion: Karina Juul Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-09-15 tilføjes Formål: Oplysning- og service til skoler (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-15 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Hjemmeside: www.skos.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-09-15 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2018-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skos.dk (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-09-15 tilføjes Navne: SKOS IVS (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2018-09-15 tilføjes Reelle ejere: Karina Juul Jensen, Pia Schøller Larsen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Stiftere: Pia Schøller Larsen, Karina Juul Jensen (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør alene (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-15 tilføjes Vedtægter: 2018-09-15 (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2018-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2018-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)