Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Direktion: Jeppe Skytte (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-30 fjernes Direktion: Simon Petersen Skytte (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-27 fjernes Bestyrelse: Simon Petersen Skytte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 9, 4622 Havdrup (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hastrupvej 3, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@metalgroup.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: dc@lr-hus.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Torben Vorndran von Cøln Lind (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hastrupvej 3, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-09-12 tilføjes Bestyrelse: Simon Petersen Skytte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-09-12 tilføjes Direktion: Simon Petersen Skytte (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2018-09-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: dc@lr-hus.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: SKYTTES HOLDING ApS, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Navne: Ulvevej 25 ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Reelle ejere: Torben Vorndran von Cøln Lind, Simon Petersen Skytte (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Stiftere: SKYTTES HOLDING ApS, Lind Family Holding A/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 direktør i forening (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)