Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Bestyrelse: Sarah Tracey Riley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Bestyrelse: Annette Borén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Bestyrelse: Annette Borén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-11-22 fjernes Bestyrelse: George John Letham (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 37, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Saltgade 11, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saltgade 11, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Bestyrelse: George John Letham (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2018-10-11 fjernes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Direktion: Jesper Erik Althoehn Friis (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion af radiatorer samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2018-10-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 tilføjes Legale ejere: Stelrad Radiator Holdings Limited (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: Hudevad Radiator Design A/S (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 fjernes Navne: KR 630 A/S (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-20 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: KR 630 A/S (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)