Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Direktion: Jette Castengren (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 fjernes Direktion: Kim Ole Castengren (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jette Castengren (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-21 fjernes Reelle ejere: Kim Ole Castengren (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skov-Torupvej 27, 4683 Rønnede (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 13, 4050 Skibby (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 13, 4050 Skibby (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haspeholms Alle 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haspeholms Alle 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Pakhusvej 45, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Pakhusvej 45, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Kim Ole Castengren (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2018-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: KCG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Navne: KC Import ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Kim Ole Castengren (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Stiftere: KCG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)