Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Achraf Kbiri | 01.07.2024 | direktør |
Kasper Jørgen Rasmussen | 26.03.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Höyer | 03.06.2019 | 26.03.2020 | direktør |
Christian Peter Barsøe | 19.09.2018 | 03.06.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Thalmar Andersen | 17.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Dahl Ebbesen Jørgensen | 03.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Pagaard Junker | 19.09.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Höyer | 24.04.2019 | 17.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Høholt | 19.09.2018 | 03.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nicolaisen | 19.09.2018 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |