Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2019-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vuuh.com ApS. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vuuh.com ApS. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Frederik Güldner Kolenda (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: Kasper Kruse Kolenda, Lone Güldner Kolenda, FGK 2010 ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Navne: Kolenda Et ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kruse Kolenda, Lone Güldner Kolenda, Frederik Güldner Kolenda (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Stiftere: Lone Güldner Kolenda, Kasper Kruse Kolenda, FGK 2010 ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-19)