Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-17 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Legale ejere: Pali Elkana Nazir Elyav, Rama David Nazir Nakab (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Navne: NAZIRIN LABORATORY ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Pali Elkana Nazir Elyav, Rama David Nazir Nakab (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Stiftere: Rama David Nazir Nakab, Pali Elkana Nazir Elyav (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-07-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-05-22 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 Statstidende Dekret
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Rama David Nazir Nakab (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, kl., 1264 København K (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, kl., 1264 København K (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, kl., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, kl., 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-17 tilføjes Direktion: Rama David Nazir Nakab (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forske, udvikle, fremstille og markedsføre selskabets produkter inden for lægemidler. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-17 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Legale ejere: Pali Elkana Nazir Elyav, Rama David Nazir Nakab (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Navne: NAZIRIN LABORATORY ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Reelle ejere: Pali Elkana Nazir Elyav, Rama David Nazir Nakab (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Stiftere: Rama David Nazir Nakab, Pali Elkana Nazir Elyav (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)