Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-23 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-16 tilføjes Direktion: Betina Charlotte Nygaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 fjernes Direktion: Betina Charlotte Nygaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-16 tilføjes Legale ejere: Ingelise Nielsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-16 tilføjes Reelle ejere: Ingelise Nielsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2018-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: SOLBJERG ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2019-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VPN Byg 2019 ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Bechgaards Vej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: In@vpnbyg.com (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 22, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-16 fjernes Legale ejere: Vagn Preben Nielsen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-07-15 tilføjes Direktion: Betina Charlotte Nygaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-07-15 fjernes Direktion: Vagn Preben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 22, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Vagn Preben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2018-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Legale ejere: Vagn Preben Nielsen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2018-08-24 tilføjes Navne: VPN Holding 2018 ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Reelle ejere: Vagn Preben Nielsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2018-08-24 fjernes Reelle ejere: Vagn Preben Nielsen (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-14)