Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Mikkel Thybo Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i kapitalandele og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: JARLUND HOLDING ApS, M32 Holding ApS, Falkon Invest ApS, MFI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Navne: ROBÆK Holding ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Thybo Johansen, Jesper Falk Hansen, Michael Frederik Iuel, Morten Jarlund (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-19 fjernes Reelle ejere: Mikkel Thybo Johansen, Jesper Falk Hansen, Michael Frederik Iuel (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Stiftere: MFI HOLDING ApS, M32 Holding ApS, JARLUND HOLDING ApS, Falkon Invest ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-19)