Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 51.436,00 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Emil Märcher-Rørsted, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-23 fjernes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Emil Märcher-Rørsted, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-24 tilføjes Vedtægter: 2023-08-24 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 21, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 107, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 107, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2021-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-12 tilføjes Bestyrelse: Ian Rodney Laquian (formand) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-12 tilføjes Direktion: Jesper Langgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-12 tilføjes Vedtægter: 2021-01-12 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.390,00 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-11-23 tilføjes Legale ejere: Timothy John Haines (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-11-23 tilføjes Vedtægter: 2020-11-23 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 47.871,00 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Legale ejere: Bo Tandrup, Jesper Langgaard Kristensen, Emil Märcher-Rørsted, Anders Asbjørn Jensen, COMMERCE PHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2020-09-07 fjernes Legale ejere: Bo Tandrup (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2020-09-06 fjernes Legale ejere: Emil Märcher-Rørsted, Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup, COMMERCE PHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Emil Märcher-Rørsted, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-09-07 tilføjes Vedtægter: 2020-09-07 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 21, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: bt@lophora.com (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: bt@vanadis.dk (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-16 tilføjes Binavne: Lophora Pharma ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Binavne: Lophora Pharma IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.014,00 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Legale ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup, COMMERCE PHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-10-15 fjernes Legale ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup, COMMERCE PHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Navne: Lophora ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: Lophora IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-10-15 fjernes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Vedtægter: 2019-10-16 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2019-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 21, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2018-09-17 tilføjes Binavne: Lophora Pharma IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Direktion: Bo Tandrup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at forske og udvikle lægemidler til behandling af psykiatriske sygdomme. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-17 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Hjemmeside: www.lophora.com (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: bt@vanadis.dk (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2018-09-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen, Bo Tandrup, COMMERCE PHARMA HOLDING ApS, Emil Märcher-Rørsted (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Navne: Lophora IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langgaard Kristensen, Anders Asbjørn Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-09-17 tilføjes Stiftere: Jesper Langgaard Kristensen, Emil Märcher-Rørsted, Bo Tandrup, Anders Asbjørn Jensen (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-18)