Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeshøjvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Interessenter: Lone Elise Øster, Erik Øster Pedersen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@stald-birkegaarden.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Navne: Birkegaarden ved Lone Øster & Erik Øster Pedersen I/S (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lone Elise Øster, Erik Øster Pedersen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-10-12)