Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Navne: KENNEDY INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: KENNEDY INVEST IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEDSTESERVICE APS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 20, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Direktion: Lise Kennedy Møller (direktør) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og formuepleje samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-18 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Legale ejere: Lise Kennedy Møller (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Navne: KENNEDY INVEST IVS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Reelle ejere: Lise Kennedy Møller (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Stiftere: Lise Kennedy Møller (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-18)