Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hoteldrift samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Navne: Buis Hotel ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Navne: Buis Grill og Cafe ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Vedtægter: 2021-04-28 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-19 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-18 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 82, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Knarreborgvej 8, 5690 Tommerup (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: Buis Holding ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: Flemming Bui (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knarreborgvej 8, 5690 Tommerup (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2018-09-10 tilføjes Direktion: Flemming Bui (direktør) (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grillvirksomhed samt virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-10 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Legale ejere: Flemming Bui (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-09-10 tilføjes Navne: Buis Grill og Cafe ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-09-10 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bui (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Stiftere: Flemming Bui (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Vedtægter: 2018-09-10 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-17)