Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 13.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Guldberg Vase | 06.09.2018 | 13.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 17.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 17.12.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 13.08.2021 | 17.12.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 13.08.2021 | 16.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Guldberg Vase | 06.09.2018 | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Norup | 06.09.2018 | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Alfred Iversen | 06.09.2018 | 13.08.2021 | formand |