Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasterholtvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr. Bredgade 25, 6933 Kibæk (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2018-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aagaard og Bredahl Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Vedtægter: 2021-04-19 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-08-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr. Bredgade 25, 6933 Kibæk (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2018-09-12 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Direktion: Simon Bredahl Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, som helt eller delvist ejer aktier eller anparter i kapitalselskaber herunder kapitalforvaltning. (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: sbredahl91@gmail.com (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: Simon Bredahl Jensen (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Navne: simon bredahl holding aps (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Reelle ejere: Simon Bredahl Jensen (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Stiftere: Simon Bredahl Jensen (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af Simon Bredahl jensen (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-15)