Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Yggdrasill ApS. (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 2, st., 1420 København K (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 11, kl. th., 1424 København K (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 11, kl. th., 1424 København K (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 11, kl. th., 1424 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 11, kl. th., 1424 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-09-05 tilføjes Direktion: Iris Signe Natasha Brandt (direktør) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Legale ejere: Asgaard 2018 ApS, Midgaard 2018 ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Navne: TOASS ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Reelle ejere: Iris Signe Natasha Brandt, Esben Thorbjørn Nikolajsen (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Stiftere: Midgaard 2018 ApS, Asgaard 2018 ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-14)