Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-07 Statstidende Dekret
Den 2024-04-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Direktion: Abdurrahman Celim (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvolden 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Navne: Celim ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 fjernes Navne: Celim IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Frugt- og grøntforretninger (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvolden 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2018-09-13 tilføjes Direktion: Abdurrahman Celim (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2018-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive slagtervirksomhed samt butik, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-13 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Legale ejere: Abdurrahman Celim (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Navne: Celim IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-09-13 tilføjes Reelle ejere: Abdurrahman Celim (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Stiftere: Abdurrahman Celim (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2018-09-13 tilføjes Vedtægter: 2018-09-13 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-04)