Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjærget 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 51, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Logic Partner ApS. (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Logic Partner Holding ApS. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Walldorf Consult ApS. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 51, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 14, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-16 tilføjes Navne: Walldorf Holding ApS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-15 fjernes Navne: Walldorf Holding IVS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-16 tilføjes Vedtægter: 2021-02-16 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 14, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2018-09-14 tilføjes Direktion: Mikkel Duun Walldorf (direktør) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-14 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Legale ejere: Mikkel Duun Walldorf (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Navne: Walldorf Holding IVS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-09-14 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Duun Walldorf (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Stiftere: Mikkel Duun Walldorf (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-14)