Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-07 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: A. Vilstrup Holding ApS, K. KJAER HOLDING ApS, TRUST DANMARK ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: Raylume ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Aske Krause Vilstrup, Kristoffer Stokbro Kjær, Kim Niels Christian Olesen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Stiftere: TRUST DANMARK ApS, K. KJAER HOLDING ApS, A. Vilstrup Holding ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 fjernes Direktion: Aske Krause Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@raylume.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-09 fjernes Hjemmeside: raylume.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-04-16 tilføjes Hjemmeside: raylume.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@raylume.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Aske Krause Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-07 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Legale ejere: A. Vilstrup Holding ApS, K. KJAER HOLDING ApS, TRUST DANMARK ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Navne: Raylume ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Reelle ejere: Aske Krause Vilstrup, Kristoffer Stokbro Kjær, Kim Niels Christian Olesen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Stiftere: TRUST DANMARK ApS, K. KJAER HOLDING ApS, A. Vilstrup Holding ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)