Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Formål | Hovedbranche | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-09-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-08-22 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2018-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Advokat & Co. Komplementar ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2024-09-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-22 tilføjes Direktion: Morten Løw (direktør) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Morten Løw (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-12-19 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt at drive virksomhedsrådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 5, 3., 1270 København K (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1., 1114 København K (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1., 1114 København K (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1., 1114 København K (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2021-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: fa@advoco.dk (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: ml@advoco.dk (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: Frederik Asboe (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Ocovda ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: KAMAKI Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Frederik Asboe (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1., 1114 København K (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@advoco.dk (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-14 tilføjes Direktion: Morten Løw (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-09-14 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt almindelige formuepleje. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-14 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Legale ejere: Morten Løw (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Navne: KAMAKI Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Løw (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Stiftere: Morten Løw (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)