Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 12, st., 1115 København K (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2023-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 11, kl. th., 1663 København V (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Birrot ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: Birrot IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlægersgade 11, kl. th., 1663 København V (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2021-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 24, 2. th., 1718 København V (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-31 tilføjes Hjemmeside: birrot.com (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@birrot.com (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Mkim ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: Kyeongmin Kim (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kyeongmin Kim (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Kyeongmin Kim (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 24, 2. th., 1718 København V (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2018-09-13 tilføjes Direktion: Kyeongmin Kim (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-13 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Legale ejere: Kyeongmin Kim, Seyoung Hong (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-13 tilføjes Navne: Birrot IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2018-09-13 tilføjes Reelle ejere: Kyeongmin Kim, Seyoung Hong (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Stiftere: Kyeongmin Kim (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-13 tilføjes Vedtægter: 2018-09-13 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2018-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-13)