Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TradeZone ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2021-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Blokhusskoven ApS. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Datoselskabet 1. August 2022 ApS. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pasjion ApS. (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Fashion Stores ApS. (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2022-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pitaya Retail ApS. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Kontorselskabet Studsgade 44 ApS. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudrisgade 23, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsevej 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Mads E Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Mads E Thomsen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsevej 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-12 tilføjes Direktion: Mads Emil Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, eje værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-12 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: Mads Emil Thomsen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Navne: Mads E Thomsen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Emil Thomsen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-09-12 tilføjes Stiftere: Mads Emil Thomsen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-13)