Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Patrick Krogh Nygaard Kristensen | 13.03.2020 | 16.12.2020 | adm. dir |
Rene Schrøter Høgsberg | 13.03.2020 | 13.03.2020 | adm. dir |
Patrick Krogh Nygaard Kristensen | 01.01.2020 | 12.03.2020 | direktør |
Nicolaj Frits Nancke | 01.09.2019 | 01.01.2020 | adm. dir |
Thomas Flemming Neubert | 05.08.2019 | 01.09.2019 | adm. dir |
Michael Slass | 21.01.2019 | 05.08.2019 | direktør |
Michael Slass | 03.12.2018 | 17.12.2018 | direktør |
Emil Wiegand-Hansen | 10.09.2018 | 05.08.2019 | direktør |