Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Opalvej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Kællers Vej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2018-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC ERHVERV EJENDOMS CENTRET A/S. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC ERHVERV EJENDOMS CENTRET A/S. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Kællers Vej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 31, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 31, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: René Sommer (direktør) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: René Sommer (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: XAR Sommer Holding ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: René Sommer (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Stiftere: René Sommer (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-12)