Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kropa ApS. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rydbergsvej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Direktion: Morten Højfeldt Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er Holding-virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Legale ejere: Morten Højfeldt Petersen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: MO PE Holding ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Højfeldt Petersen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Stiftere: Morten Højfeldt Petersen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-12)