Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Torupvej 4, 8654 Bryrup (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Direktion: Lars Nyhuus Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Legale ejere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen, Casper Bloch Rasmussen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Navne: Ursus Outdoor IVS (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Reelle ejere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Stiftere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen, Casper Bloch Rasmussen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torupvej 4, 8654 Bryrup (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Lars Nyhuus Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen, Casper Bloch Rasmussen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: Ursus Outdoor IVS (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Stiftere: Steen Hoffmann, Lars Nyhuus Henriksen, Casper Bloch Rasmussen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)