Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongelundsvej 116, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: kp@256mi.com (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Legale ejere: Pertho ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Navne: No73 Ivs (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Stiftere: Toke Buch Mortensen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 Statstidende Dekret
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Kasper Pertho (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongelundsvej 116, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 73, kl., 2200 København N (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kp@256mi.com (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-07-11 fjernes Kontaktoplysninger: no73@no73.dk (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Pertho ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Pertho (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Kasper Pertho (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-09-09 fjernes Direktion: Henrik Højer Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: no73@no73.dk (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: Cafe_boba@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-07 tilføjes Direktion: Henrik Højer Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-05-07 fjernes Direktion: Anders Pertho Lerche (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Pertho (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Toke Buch Mortensen, Anders Pertho Lerche (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 tilføjes Navne: No73 Ivs (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2019-05-06 fjernes Navne: Cafe Boba Ivs (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2019-05-07 fjernes Reelle ejere: Toke Buch Mortensen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stefansgade 73, kl., 2200 København N (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Anders Pertho Lerche (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Formål: Virksomehedens formål er at drive Cafe (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Cafe_boba@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: Toke Buch Mortensen, Anders Pertho Lerche (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: Cafe Boba Ivs (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: Toke Buch Mortensen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Stiftere: Toke Buch Mortensen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)