Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højskole Alle 48, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Legale ejere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Navne: Cafe B2 IVS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Stiftere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 Statstidende Dekret
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Anders Pontree Lassen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Cafe B2 IVS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-10-16 fjernes Navne: Cafe IVS / wilma (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-08-01 tilføjes Navne: Cafe IVS / wilma (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-31 fjernes Navne: Cafe B2 IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højskole Alle 48, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Anders Pontree Lassen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive iskiosk m.m., samt al virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: Cafe B2 IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Stiftere: Anders Pontree Lassen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)