Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Kristian Thomsen | 01.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bernt-Olav Røttingsnes | 01.05.2019 | 01.09.2021 | adm. dir |
Lars Henrik Haaland | 01.05.2019 | 01.09.2021 | direktør |
Ketil Fjeld | 11.09.2018 | 30.04.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charles Høstlund | 16.09.2024 | formand |
Lars Henrik Haaland | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bernt-Olav Røttingsnes | 01.09.2021 | 16.09.2024 | formand |