Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2021-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2018-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2Change-ERP ApS. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2021-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UniFactory ApS. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: ToChange ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: ToChange IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Per Henrik Gowertz Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-04 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Legale ejere: Per Henrik Gowertz Rasmussen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Navne: ToChange IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-04 tilføjes Reelle ejere: Per Henrik Gowertz Rasmussen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Stiftere: Per Henrik Gowertz Rasmussen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-11)