Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Noor Medical ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 5., 1560 København V (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-06 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Legale ejere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Navne: Bonneau IVS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Stiftere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-02-03 Statstidende Dekret
Den 2021-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Andrew Grant Bonneau (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 5., 1560 København V (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 5., 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 5., 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-06 tilføjes Direktion: Andrew Grant Bonneau (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i danske eller udenlandske selskaber samt udøvelse af investeringsvirksomhed og enhver hermed efter direktionens skøn forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-06 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 12.500,00 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Navne: Bonneau IVS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Reelle ejere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Stiftere: Andrew Grant Bonneau (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-09-06 tilføjes Vedtægter: 2018-09-06 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)