Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-10 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Legale ejere: MUNK & ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Navne: Astra Vægt IvS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Reelle ejere: Rikke Munk, Nils Hjøllund Andersen (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Stiftere: MUNK & ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-12-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Direktion: Nils Hjøllund Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Direktion: Nils Hjøllund Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-09-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulent- og udviklingsvirksomhed indenfor IT samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-10 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Legale ejere: MUNK & ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Navne: Astra Vægt IvS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Reelle ejere: Rikke Munk, Nils Hjøllund Andersen (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Stiftere: MUNK & ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-09-10 tilføjes Vedtægter: 2018-09-10 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)