Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Navne | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: NORDSJÆLLAND EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: NSEJ Hørsholm ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Anders Vincents Jansen (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: NSEJ Hørsholm II ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-19 fjernes Navne: UTF Invest Nordsjælland 2 ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Mathiesen, Karsten Frost Mathiesen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn, Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Ulrik Thalbitzer-Foldskov, Søren Einer Fehrn (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: NSEJ Hørsholm ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2018-09-01 tilføjes Navne: UTF Invest Nordsjælland 2 ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Thalbitzer-Foldskov, Søren Einer Fehrn (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Stiftere: NSEJ Hørsholm ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Vedtægter: 2018-09-01 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-10)