Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-10 Statstidende Dekret
Den 2024-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Amer Mohamed Abouof (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: Amer Mohamed Abouof (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-28 fjernes Reelle ejere: Amer Mohamed Abouof (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-24 tilføjes Navne: E 132 ApS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-23 fjernes Navne: DT5055 IVS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-24 tilføjes Vedtægter: 2020-07-24 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 8, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Amer Mohamed Abouof (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Carsten Aastrup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Amer Mohamed Abouof (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Amer Mohamed Abouof (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: t.lassen@pc.dk (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: t.lassen@pc.dk (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Carsten Aastrup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-09-20 fjernes Direktion: Tonny Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Direktion: Tonny Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-09-20 fjernes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-20 fjernes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-09-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive taxavognmandsforretning (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-08 (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2018-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Navne: DT5055 IVS (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2018-09-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Stiftere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2018-09-08 tilføjes Vedtægter: 2018-09-08 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2018-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-27)