Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Axel Follin Larsen | 01.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Villadsen | 16.03.2020 | 01.07.2020 | direktør |
Claus Axel Follin Larsen | 01.10.2019 | 15.03.2020 | direktør |
Mikael Christensen | 31.01.2019 | 01.10.2019 | direktør |
Claus Axel Follin Larsen | 09.09.2018 | 31.01.2019 | direktør |