Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrilunden 3, 4030 Tune (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundevej 17, 4030 Tune (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2021-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Construction Management ApS. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Møller Vesterbye (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundevej 17, 4030 Tune (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 47, 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-19)
Den 2022-02-19 tilføjes Hjemmeside: adelborg.as (offentliggjort 2022-02-19)
Den 2022-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@adelborg.as (offentliggjort 2022-02-19)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Klaus Madsen (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-09-17 tilføjes Bestyrelse: Søren Rohlin Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 fjernes Bestyrelse: Thomas Adelborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-25 tilføjes Bestyrelse: Thomas Adelborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-02-28 fjernes Bestyrelse: Per Nayberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 47, 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-19)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-02 tilføjes Bestyrelse: Per Nayberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: Adelborg Development A/S (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-01 fjernes Navne: Adelborg Development ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Vedtægter: 2020-04-02 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-24 tilføjes Navne: Adelborg Development ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-23 fjernes Navne: Adelborg Invest IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Line Adelborg (direktør) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-07 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Legale ejere: Lille LA Holding ApS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Navne: Adelborg Invest IVS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Reelle ejere: Line Adelborg (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-09-07 tilføjes Stiftere: Lille LA Holding ApS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-07)