Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkenborgvej 26, 2. tv., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkenborgvej 26, 2. tv., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-02 fjernes Direktion: Predrag Stojkovic (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 Statstidende Dekret
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Reelle ejere: Predrag Stojkovic (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Nebojsa Stojkovic (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-28 fjernes Reelle ejere: Predrag Stojkovic (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-08-24 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-23 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkenborgvej 26, 2. tv., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 89 e., 3540 Lynge (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-11-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-11-19 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 89 e., 3540 Lynge (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-19 tilføjes Direktion: Predrag Stojkovic (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2019-11-13 fjernes Direktion: Predrag Stojkovic (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-26 tilføjes Reelle ejere: Predrag Stojkovic (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-04-26 fjernes Reelle ejere: Maria Stojkovic (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-12-26 tilføjes Direktion: Predrag Stojkovic (direktør) (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-26 fjernes Direktion: Lasse von Elling (direktør) (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-09-06 tilføjes Direktion: Lasse von Elling (direktør) (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2018-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve stadiontjenester og kombinerede servicetjenester samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-06 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: Stojkovic Invest ApS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Navne: AZ Nordic ApS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Reelle ejere: Maria Stojkovic, Nebojsa Stojkovic (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Stiftere: Stojkovic Invest ApS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-06 tilføjes Vedtægter: 2018-09-06 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-13)