Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronborgvej 23, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-05 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: Thistedtag@gmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: Kasper Krogsgaard Kristensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: Thisted Tagdækning IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Reelle ejere: Kasper Krogsgaard Kristensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Stiftere: Kasper Krogsgaard Kristensen, Jim Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Kasper Krogsgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Jim Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Jim Nielsen (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Jim Nielsen (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborgvej 23, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Direktion: Jim Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som tagdækningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-05 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Thistedtag@gmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Legale ejere: Jim Nielsen, Kasper Krogsgaard Kristensen (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-09-05 tilføjes Navne: Thisted Tagdækning IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Reelle ejere: Jim Nielsen, Kasper Krogsgaard Kristensen (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Stiftere: Kasper Krogsgaard Kristensen, Jim Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)