Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-10 fjernes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2018-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RD VVS ApS. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørrelund Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: DJ2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Mühlenberg Nielsen, Dennis Jeppsson (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-05-01 tilføjes Vedtægter: 2021-05-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: DJ2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: DJ2021 Holding ApS, RMN2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: Dennis Jeppsson, Ronnie Mühlenberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Dennis Jeppsson, Ronnie Mühlenberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-06 tilføjes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2019-08-06 fjernes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Dennis Jeppsson (direktør) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Dennis Jeppsson, Ronnie Mühlenberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-09-01 tilføjes Navne: RD2007 Holding ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Dennis Jeppsson, Ronnie Mühlenberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-09-01 tilføjes Stiftere: Ronnie Mühlenberg Nielsen, Dennis Jeppsson (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Vedtægter: 2018-09-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-06)