Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 15, 2300 København S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Hjemmeside: www.timewellspent.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: marie@timewellspent.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 15, 2300 København S (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-09-05 tilføjes Direktion: Marie Steen Litrup (direktør) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Legale ejere: Marie Steen Litrup (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Navne: TimeWellSpent ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Reelle ejere: Marie Steen Litrup (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Stiftere: Marie Steen Litrup (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-06)