Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårds Plads 21, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Legale ejere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Navne: AccountantZ IVS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Stiftere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 Statstidende Dekret
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Direktion: Edyta Agnieszka Kuc (direktør) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor regnskab og økonomi, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-05-05 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-05-06 tilføjes Navne: AccountantZ IVS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-05-05 fjernes Navne: GREEN DOT IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårds Plads 21, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåreager 117, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåreager 117, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåreager 117, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåreager 117, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Edyta Agnieszka Kuc (direktør) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med grønne og miljøvenlige løsninger, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Navne: GREEN DOT IVS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Stiftere: Edyta Agnieszka Kuc (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-09-01 tilføjes Vedtægter: 2018-09-01 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)