Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Madsensvej 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 116, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 tilføjes Binavne: RL Catering ApS (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2023-02-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udgivelse af bøger og e-bøger (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2023-02-26 tilføjes Navne: The Adventure of Writing Publisher ApS (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2023-02-25 fjernes Navne: RL Catering ApS (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2023-02-26 tilføjes Vedtægter: 2023-02-26 (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: RL Catering ApS (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: RL Catering IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 tilføjes Navne: RL Catering IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-08-28 fjernes Navne: Restaurant Langsø IVS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-29 tilføjes Vedtægter: 2020-08-29 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 116, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sinding Hedevej 97, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sinding Hedevej 97, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sinding Hedevej 97, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sinding Hedevej 97, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Hjemmeside: restaurantlangsoe.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@restaurantlangsoe.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2018-09-05 tilføjes Direktion: Kristian Wirasak Hollendsted (direktør) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurant og catering (offentliggjort 2023-02-26)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Legale ejere: Kristian Wirasak Hollendsted (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Navne: Restaurant Langsø IVS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2018-09-05 tilføjes Reelle ejere: Kristian Wirasak Hollendsted (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Stiftere: Kristian Wirasak Hollendsted (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)