Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Direktion: Lasse Hammerich Wagner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-04 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: lassehwagner@icloud.com (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: LHW Holding IVS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hawa Digital IVS. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 43, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 18, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lassehwagner@icloud.com (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 18, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Lasse Hammerich Wagner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-04 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Legale ejere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Navne: LHW Holding IVS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Reelle ejere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Stiftere: Lasse Hammerich Wagner (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)