Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-06 tilføjes Direktion: Mina Hossaini (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Direktion: Naseim Shadab (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2018-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uranus Party House ApS. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trending Builds ApS. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Star Company ApS. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Valentino Restaurant ApS. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: WTS Agency ApS. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WTS Agency ApS. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 12, 2. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Direktion: Naseim Shadab (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2018-09-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter, formuepleje og anden formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Legale ejere: Naseim Shadab (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: Taha ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Reelle ejere: Naseim Shadab (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Stiftere: Naseim Shadab (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)