Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Bestyrelse: Palle Lund (formand) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at projektudvikle og udleje boligbyggeri og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Jan Helbech Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 6, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Riisvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riisvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Riisvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riisvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Jan Helbech Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, erhvervelse, salg og udlejning af fast ejendom, investeringer i øvrigt og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: JT Invest Jelling ApS, LP Invest ApS, NØRUM INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Ribe Landevej ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nørum, Jan Helbech Therkildsen, Palle Lund (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: NØRUM INVEST ApS, LP Invest ApS, JT Invest Jelling ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)