Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Tycho Andreas Meding | 31.08.2018 | 22.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MEDING HUS A/S (CVR 34586276) | NORMAL | 17.09.2019 | 100,00% | 100,00% |
T. A. MEDINGS TØMMERHANDEL A/S (CVR 32097316) | NORMAL | 01.10.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HTAM HOLDING A/S (CVR 25448944) | OPLØSTEFTERFUSION | 31.08.2018 | 17.09.2019 | 100,00% | 100,00% |
MEDING HUS HOLDING ApS (CVR 36419474) | OPLØSTEFTERFUSION | 31.08.2018 | 17.09.2019 | 100,00% | 100,00% |