Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Hjemmeside | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokes Ager 60, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: andreas@seierup.dk (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: B2X IVS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Andreas Seierup Rasmussen (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: Andreas Seierup Rasmussen (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Andreas Seierup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokes Ager 60, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@seierup.dk (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@b2x.dk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-24 fjernes Hjemmeside: https://b2x.dk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Askevænget 1, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Hosting og ydelser tilhørende. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-11-08 tilføjes Hjemmeside: https://b2x.dk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@b2x.dk (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Navne: B2X IVS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-11-07 fjernes Navne: Seierup & Co. Ivs (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askevænget 1, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Direktion: Andreas Seierup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-09-03 tilføjes Formål: Holding (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: Seierup & Co. Ivs (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Reelle ejere: Andreas Seierup Rasmussen (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Stiftere: Andreas Seierup Rasmussen (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)